Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.06.2015 | 23.07.2019 | von 25.06.2015 bis 23.07.2019 | ||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 25.06.2015 | von 24.07.2014 bis 25.06.2015 | ||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |||
Sportausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2024 | von 24.07.2014 bis 23.07.2024 | ||
Sportausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2024 | von 23.07.2024 | |||
Konversionsausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | von 24.07.2014 | |||
Jugendhilfeausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | von 24.07.2014 | |||
Gemeinderätliche beratende Mitglieder | ||||||||
Jugendgemeinderat | HD'er | HD'er gemeinderätliches beratendes Mitglied | gemeinderätliches beratendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
Gemeinderätliche beratende Vertreter | ||||||||
Jugendgemeinderat | HD'er | HD'er gemeinderätlicher beratender Vertreter | gemeinderätlicher beratender Vertreter | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Haupt- und Finanzausschuss | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Haupt- und Finanzausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 23.07.2019 | von 24.07.2014 bis 23.07.2019 | ||
Mitglieder | ||||||||
Gemeinderat | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | von 24.07.2014 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | |
Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
Fraktionsvorsitzende | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
Fraktion HD'er | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
Stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
Fraktion HD'er | HD'er | HD'er stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | stellvertretende/r Fraktionsvorsitzende/r | 01.07.2015 | 23.07.2019 | von 01.07.2015 bis 23.07.2019 | ||
Mitglieder | ||||||||
Fraktion HD'er | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | 01.07.2015 | von 24.07.2014 bis 01.07.2015 | ||
Fraktionsvorsitzende/r | ||||||||
Direkt Kontakt zu den Parteien im Gemeinderat | HD'er | HD'er Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | Fraktionsvorsitzende/r (HD'er) | 23.07.2019 | von 23.07.2019 | |||
Mitglieder | ||||||||
Bezirksbeirat Rohrbach | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 23.09.2009 | 24.07.2014 | von 23.09.2009 bis 24.07.2014 | ||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Bau- und Umweltausschuss | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.09.2020 | von 24.07.2014 bis 30.09.2020 | ||
Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |||
Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | von 24.07.2014 | |||
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Kultur und Bildung | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2020 | von 01.10.2020 | |||
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität | HD'er | HD'er stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 23.07.2020 | von 23.07.2020 | |||
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Ausschuss für Bildung und Kultur | HD'er | HD'er ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 01.10.2020 | von 24.07.2014 bis 01.10.2020 | ||
Mitglieder | ||||||||
aller Bezirksbeiräte | HD'er | HD'er Mitglied | Mitglied | 23.09.2009 | 18.02.2010 | von 23.09.2009 bis 18.02.2010 |